Filiales (1)
Renseignements sur Montaldo AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Montaldo AG
- Montaldo AG est active dans le secteur «Service concernant conseil aux entreprises» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Biel/Bienne.
- Il y a 2 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 04.03.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce BE avec l’IDI CHE-107.847.498.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.03.1971
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Biel/Bienne
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.009.679-7
IDE/TVA
CHE-107.847.498
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und das Erbringen von Dienstleistungen in der Unternehmensberatung, das Erwerben, Halten und Verwalten von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann im übrigen Finanzierungs-, Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art tätigen, Bürgschaften eingehen und Sicherheiten zugunsten Dritter leisten sowie überhaupt alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Förderung des Gesellschaftszweckes dienen und damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (4)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
renius revisions ag | Bassersdorf | 03.08.2018 | 19.02.2024 | |
Rovisa Wirtschaftsprüfungs AG | Dietikon | 07.11.2014 | 02.08.2018 | |
ITS Treuhand AG | Bassersdorf | 18.10.2012 | 06.11.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Flexpo AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Montaldo AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005976021, Registre du commerce Berne, (36)
Montaldo AG, bisher in Spreitenbach, CHE-107.847.498, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2024, Publ. 1005966001).
Statutenänderung:
23.02.2024.
Sitz neu:
Biel/Bienne.
Domizil neu:
Freiburgstrasse 42, 2503 Biel/Bienne.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bigler, Christian, von Worb, in Bern, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005976533, Registre du commerce Argovie, (400)
Montaldo AG, in Spreitenbach, CHE-107.847.498, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2024, Publ. 1005966001). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Biel/Bienne im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1005966001, Registre du commerce Argovie, (400)
Montaldo AG, in Spreitenbach, CHE-107.847.498, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2023, Publ. 1005918908). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.01.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
renius revisions ag (CHE-435.620.062), in Bassersdorf, Revisionsstelle.
Zweigniederlassung neu:
[gestrichen: Brügg (CHE-201.655.179) (HR BE)].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.