Renseignements sur Facchinetti Immobilier S.A.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Facchinetti Immobilier S.A.
- Facchinetti Immobilier S.A. est actuellement actif et est dans le secteur Achat & vente de biens immobiliers propres. Le siège social se trouve à Neuchâtel.
- La direction se compose de une personne.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 27.10.2021, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Facchinetti Immobilier S.A. est inscrite dans le canton NE sous l’IDI CHE-112.647.574.
- Entreprises avec la même adresse: D-Holding SA, Groupe haute chocolaterie SA, Le Bec SA.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.11.2005
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Neuchâtel
Registre du commerce
NE
Numéro au registre du commerce
CH-645.4.099.073-2
IDE/TVA
CHE-112.647.574
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Achat, vente, construction, transformation, location, gérance d'immeubles et toute activité s'y rapportant (pour but complet, cf. statuts)
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Muller Christe & Associés SA | Neuchâtel | 06.02.2007 | 26.06.2014 | |
FIGAS Autogewerbe-Treuhand der Schweiz AG | Köniz | 30.11.2005 | 05.02.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Facchinetti Automobiles S.A.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Facchinetti Immobilier S.A.
Numéro de publication: HR02-1005321464, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Facchinetti Immobilier S.A., à Neuchâtel, CHE-112.647.574 (FOSC du 12.06.2020, p. 0/1004909991). Les procurations de Sammauro Antonio et de Schaller Damien Luc Marius sont radiées. La mention relative à l'organisation de la société est radiée, celle-ci n'étant plus obligatoire.
Numéro de publication: SR01-0000002861, Registre du commerce Neuchâtel
Rubrique: Autres appels aux créanciers relevant du droit des sociétés Sous-rubrique: Appel aux créanciers suite à une fusion selon la LFus Date de publication: SHAB - 17.06.2020 Numéro de publication: Cantons: NE, GE Entité de publication: Stefan Choffat - Etude NOVA, Rue Daniel-JeanRichard 28,
Point de contact: Facchinetti Immobilier S.A. Avenue du Mail 32
Numéro de publication: HR02-1004909991, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Facchinetti Immobilier S.A., à Neuchâtel, CHE-112.647.574 (FOSC du 18.07.2018, p. 0/4367407).
Fusion:
reprise des actifs et passifs de SI Wezi SA (CHE-103.135.803), à Meyrin, selon contrat de fusion du 03.06.2020 et bilan au 31.12.2019, présentant des actifs de CHF 25'313'014.95 et des passifs envers les tiers de CHF 23'793'979.13. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Schaller Damien Luc Marius est maintenant originaire de Courrendlin.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.