Renseignements sur Eltschinger & Partner AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Eltschinger & Partner AG
- Eltschinger & Partner AG a son siège social à Thalwil, est actif et est active dans le domaine «Services fiduciaires».
- Il y a 2 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le 01.07.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-105.128.398.
- Il y a 8 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: BCI Therapien GmbH, Gastro Trust GmbH, Kinderkrippe Ulea Inh. Hüdür.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.05.1999
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Thalwil
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.019.991-1
IDE/TVA
CHE-105.128.398
Secteur
Services fiduciaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Treuhanddienstleistungen, die Wirtschaftsprüfung und die Wirtschaftsberatung für die Hotellerie sowie für die Klein- und Mittelbetriebe (KMU) anzubieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
advanto wirtschaftsprüfung ag | Herisau | 28.09.2012 | 24.04.2018 | |
Dascon AG | Eschenbach (SG) | <2004 | 27.09.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- EAC Eltschinger Audit & Consulting AG
- Eltschinger Audit & Consulting AG
- Eltschinger Treuhand & Consulting GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Eltschinger & Partner AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006070882, Registre du commerce Zurich, (20)
Eltschinger & Partner AG, in Thalwil, CHE-105.128.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2023, Publ. 1005730022).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eltschinger, Ivo, von Plaffeien, in Dietikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kuratli, Marc, von Küsnacht (ZH), in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fey-Eltschinger, Melanie, von Plaffeien, in Richterswil, Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kläsi-Eltschinger, Tanja, von Plaffeien, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005730022, Registre du commerce Zurich, (20)
Eltschinger & Partner AG, in Thalwil, CHE-105.128.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2022, Publ. 1005617874).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fey-Eltschinger, Melanie, von Plaffeien, in Richterswil, Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kuratli, Marc, von Küsnacht (ZH), in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005617874, Registre du commerce Zurich, (20)
Eltschinger & Partner AG, in Thalwil, CHE-105.128.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2021, Publ. 1005307946).
Domizil neu:
Schützenstrasse 1, 8800 Thalwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knobel, Hans, von Glarus Süd, in Ottenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.