Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Christian Jost AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.03.2015
Radiation du registre du commerce
12.04.2023
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Chur
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.012.124-0
IDE/TVA
CHE-451.321.221
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Erstellung von Heizungs- und Sanitärinstallationen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Alfina Revision AG | Chur | 09.03.2015 | 11.04.2023 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Christian Jost AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1005721868, Registre du commerce Grisons
Christian Jost AG, in Chur, CHE-451.321.221, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2022, Publ. 1005475607). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Willi Haustechnik AG (CHE-105.954.249), in Chur, über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1005475607, Registre du commerce Grisons
Christian Jost AG, in Chur, CHE-451.321.221, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2021, Publ. 1005290962).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Syfrig, Thomas, von Horw, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005290962, Registre du commerce Grisons
Christian Jost AG, in Chur, CHE-451.321.221, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2020, Publ. 1004992518).
Domizil neu:
Industriestrasse 19, 7001 Chur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vetsch, Markus, von Grabs, in Küblis, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Roger, von Flums, in Davos, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Arnold, Christoph, von Unterschächen, in Beamsville (CA), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lecchino, Giacomo, von Buchs (SG), in Untervaz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Syfrig, Thomas, von Horw, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Andreas, von Aeugst am Albis, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.