Renseignements sur Haier Switzerland AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Haier Switzerland AG
- Haier Switzerland AG de Baar est active dans le domaine «Commerce de biens de consommation» et est actif.
- Haier Switzerland AG a 2 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 08.08.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce ZG avec l’IDI CHE-101.040.008.
- Entreprises avec la même adresse comme Haier Switzerland AG: Adechsa GmbH, Beisheim Holding GmbH, Beisheim Management AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.02.1929
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Baar
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.003.340-1
IDE/TVA
CHE-101.040.008
Secteur
Commerce de biens de consommation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Produkten der Marken Haier, Hoover und Candy, insbesondere mit Haushalt Gross- und Kleingeräten. Sie kann auch Schutzrechte und Know-How verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FORVIS MAZARS SA | Zürich | 18.07.2019 |
Organe de révision précédent (5)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 03.08.2016 | 17.07.2019 | |
RSM Audit (Zurich) AG | Zürich | 11.09.2012 | 02.08.2016 | |
Fidutec Audit SA | Zug | 22.08.2011 | 10.09.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Haier Switzerland SA
- Candy Hoover SA
- Candy Hoover AG
- Hoover AG
- Hoover-Apparate-AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Haier Switzerland AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006102416, Registre du commerce Zoug, (170)
Haier Switzerland AG, in Baar, CHE-101.040.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2023, Publ. 1005798959).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rey, Jean-Pascal, französischer Staatsangehöriger, in Germignaga (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Volmer, Rogier Johannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Bilthoven (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005798959, Registre du commerce Zoug, (170)
Haier Switzerland AG, in Cham, CHE-101.040.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2023, Publ. 1005707353).
Statutenänderung:
28.06.2023.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Neuhofstrasse 4, 6340 Baar. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Numéro de publication: HR02-1005707353, Registre du commerce Zoug, (170)
Haier Switzerland AG, in Cham, CHE-101.040.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2023, Publ. 1005643152).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wittling, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Oberasbach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rey, Jean-Pascal, französischer Staatsangehöriger, in Germignaga (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.