Renseignements sur Bomonia AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Bomonia AG
- Bomonia AG est actuellement actif et est dans le secteur Service concernant conseil aux entreprises. Le siège social se trouve à Lenzerheide/Lai.
- La direction se compose de 3 personnes. L'entreprise a été fondée le 13.02.2007.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 26.02.2018.
- L’entreprise Bomonia AG est inscrite sous l’IDI CHE-113.438.642.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Christina Taiana-Borner,
Hans Borner,
Monica A. Borner-Gerberich
les plus récents personnes habilitée à signer
Christina Taiana-Borner,
Hans Borner,
Monica A. Borner-Gerberich
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.02.2007
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Vaz/Obervaz
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.010.110-5
IDE/TVA
CHE-113.438.642
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die betriebswirtschaftliche Beratung von KMU-Betrieben sowie der Kauf, der Verkauf, die Vermittlung und die Verwaltung von Immobilien im In- und Ausland und die Erbringung weiterer damit zusammenhängender Dienstleistungen in allen vorgenannten Bereichen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Dr. Balsiger & Partner AG | Zofingen | 19.02.2007 | 25.02.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Bomonia AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4077279, Registre du commerce Grisons, (350)
Bomonia AG, in Vaz/Obervaz, CHE-113.438.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2007, Publ. 3783746).
Statutenänderung:
15.02.2018.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 15.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Balsiger & Partner AG, in Zofingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taiana-Borner, Christina, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3783746, Registre du commerce Grisons, (350)
Bomonia AG, in Vaz/Obervaz, CH-350.3.010.110-5, Las Bargias 25, 7078 Lenzerheide/Lai, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
9.02.2007.
Zweck:
Die betriebswirtschaftliche Beratung von KMU-Betrieben sowie der Kauf, der Verkauf, die Vermittlung und die Verwaltung von Immobilien im In- und Ausland und die Erbringung weiterer damit zusammenhängender Dienstleistungen in allen vorgenannten Bereichen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder durch eingeschriebenen Brief, sofern die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind.
Eingetragene Personen:
Borner-Gerberich, Monica, von Rickenbach SO und Zürich, in Zürich, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Borner, Hans, von Rickenbach SO, in Zürich, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift;
Dr. Balsiger & Partner AG, in Zofingen, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.