Renseignements sur Bohny Böden AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Bohny Böden AG
- Bohny Böden AG avec son siège à Aesch BL est une Société anonyme du domaine «Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)». Bohny Böden AG est actif.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 25.05.1992.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 17.07.2015.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce BL avec l’IDI CHE-106.659.391.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.05.1992
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Aesch (BL)
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.3.918.327-1
IDE/TVA
CHE-106.659.391
Secteur
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Teppich-, Parkett- und Bodenbelägen sowie entsprechende Verlegearbeiten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
OVATIO GmbH | Pfeffingen | <2004 | 28.12.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Bohny Böden AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2275851, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Bohny Böden AG, in Aesch BL, CHE-106.659.391, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2011, Publ. 6386182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bohny, Philippe, von Frenkendorf, in Aesch BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sieboth, Thomas, von Solothurn, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6386182, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Bohny Böden AG, in Aesch BL, CH-280.3.918.327-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2009, S. 8, Publ. 5419070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bohny-Lepori, Priska, von Capriasca und Frenkendorf, in Aesch BL, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5419070, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Bohny Böden AG, in Aesch BL, CH-280.3.918.327-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2005, S. 5, Publ. 3149040).
Statutenänderung:
15.12.2009.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Aktiven von CHF 147'507.35 und Passiven von CHF 42'132.25 der erloschenen Kommanditgesellschaft 'Bohny & Co., Böden', in Aesch BL, gemäss Bilanz per 31.12.1991 zum Preis von CHF 105'375.10 wovon CHF 99'000.-- an das Grundkapital angerechnet werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern Adressen bekannt, sonst durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.12.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OVATIO GmbH, in Pfeffingen, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.