Renseignements sur Berger Gemüse AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Berger Gemüse AG
- Berger Gemüse AG est actuellement actif et est dans le secteur Commerce de produits alimentaires. Le siège social se trouve à Olten.
- Berger Gemüse AG a été fondée le 31.01.1983.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 03.03.2023.
- L’entreprise Berger Gemüse AG est inscrite sous l’IDI CHE-107.935.211.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Little Tibet Original GmbH, Mäder Gemüse Holding GmbH.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.01.1983
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Olten
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-249.3.000.861-7
IDE/TVA
CHE-107.935.211
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Früchten, Gemüsen und Lebensmitteln. Die Gesellschaft kann andere, insbesondere gleichartige Unternehmen errichten, erwerben und sich an ihnen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten oder veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Conz Treuhand AG | Olten | 21.06.1994 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Berger + Peduzzi AG.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Berger Gemüse AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005692361, Registre du commerce Soleure, (241)
Berger Gemüse AG, in Olten, CHE-107.935.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2019, Publ. 1004747203).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Beat, von Langnau im Emmental, in Rickenbach (SO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Berger, Helene, von Rohrbachgraben, in Rickenbach (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Ralph Thomas, von Mörschwil, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004747203, Registre du commerce Soleure, (241)
Berger Gemüse AG, in Olten, CHE-107.935.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2019, Publ. 1004549887).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Beat, von Langnau im Emmental, in Rickenbach (SO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Berger, Helene, von Rohrbachgraben, in Rickenbach (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004549887, Registre du commerce Soleure, (241)
Berger Gemüse AG, in Olten, CHE-107.935.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 10.10.2012, Publ. 6884860).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sidler, Yuri, von Emmen, in Rickenbach SO, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.