Adresse
c/o Pierre-Olivier Gabris
Seestrasse 69
8806 Bäch SZ
Renseignements sur Alpen Partners AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Alpen Partners AG
- Alpen Partners AG a son siège social à Bäch SZ et est actif. Elle opère dans le domaine «Gestion de fonds».
- La direction de l’entreprise Alpen Partners AG est composée de 3 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 15.09.2023.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce SZ est le suivant: CHE-114.492.294.
- Il y a 27 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Abalon Logistikbeteiligungen AG, ABZ Zahnarztpraxis am Bahnhof Bäch AG, Alpen Holding AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.09.2008
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Freienbach
Registre du commerce
SZ
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.032.936-0
IDE/TVA
CHE-114.492.294
Secteur
Gestion de fonds
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensberatung, die Vermittlung von Finanzgeschäften aller Art sowie alle damit zusammenhängenden Beratungsdienstleistungen. Ferner kann die Gesellschaft Immobilien, Wertschriften, Beteiligungen und Immaterialgüterrechte kaufen, verkaufen, vermitteln, verwalten und verwerten, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und alle kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Trigema AG | Zürich | 16.09.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Alpenrose Wealth Management AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Alpen Partners AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005838882, Registre du commerce Schwyz, (130)
Alpen Partners AG, in Freienbach, CHE-114.492.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2021, Publ. 1005103114).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisenring, Marcel, von Jonschwil, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tissot, Pierre, von Versoix, in Genève, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grubesa, Anto, von Basel, in Horgen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röllin, Simone, von Neuheim, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steiner, Daniel, von Freienbach, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Homann, Niclas, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005103114, Registre du commerce Schwyz, (130)
Alpen Partners AG, in Freienbach, CHE-114.492.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2021, Publ. 1005089334).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Leo Ferenc, von Kaltbrunn, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005089334, Registre du commerce Schwyz, (130)
Alpen Partners AG, in Freienbach, CHE-114.492.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2020, Publ. 1005031191).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alonso, Mevlane, von Prangins, in Genève, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hunziker, Robin, von Basel, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Salama, Amit, von Genève, in Carouge (GE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.