Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Siège principal
Autre filiales (4)
Renseignements sur Allbecon Schweiz AG, Zweigniederlassung Basel
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.03.2004
Radiation du registre du commerce
21.07.2005
Forme juridique
Filiale avec siège principal en Suisse
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.9.001.227-0
IDE/TVA
CHE-138.634.768
Secteur
aucune information connue
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Personal- und Unternehmensberatung sowie Arbeitsvermittlung und Personalverleih und von damit zusammenängenden Dienstleistungen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Allbecon Schweiz AG, Zweigniederlassung Basel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2944004, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Allbecon Schweiz AG, Zweigniederlassung Basel, in Basel, CH-270.9.001.227-0, Dienstleistungen usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2005, S. 6, Publ. 2733142).
mit Hauptsitz in:
Zürich (HR Zürich).
Löschungsgrund:
Aufhebung und Löschung der Zweigniederlassung.
Numéro de publication: 2733142, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Allbecon Schweiz AG, Zweigniederlassung Basel, in Basel, CH-270.9.001.227-0, Personal- und Unternehmensberatung usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2004, S. 5, Publ. 2157372).
mit Hauptsitz in:
Zürich (HR Zürich).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Malomo, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Niederdorf, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänni, Christian, von Thierachern, in Basel, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2157372, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Allbecon Schweiz AG, Zweigniederlassung Basel, in Basel, Steinentorstr. 35, 4051 Basel, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Allbecon Schweiz AG (Allbecon Suisse SA) (Allbecon Svizzera SA).
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Zürich (HR Zürich).
Statuten Hauptsitz:
06.02.2004.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
12.01.2000.
Zweck Hauptsitz:
Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Personal- und Unternehmensberatung sowie Arbeitsvermittlung und Personalverleih und von damit zusammenängenden Dienstleistungen.
Eingetragene Personen:
Gestrich, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Uhl, Dr. Markus, von Zürich und Schaffhausen, in Gossau ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Werner, von Grossaffoltern, in Hüntwangen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Malomo, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Niederdorf, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.