Renseignements sur AGLF AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de AGLF AG
- AGLF AG avec son siège à Dietlikon est actif. AGLF AG est active dans le domaine «Exploitation des autres institutions financières».
- AGLF AG a 11 personnes à la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 31.01.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise AGLF AG est inscrite sous l’IDI CHE-113.264.744.
- Exactement à cette adresse il existe 29 autres entreprises actives. Cela comprend: 4Art Studio GmbH, Adrena GmbH, Anita Coiffeur GmbH.
Direction (11)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Reto Ammann,
Patrick Treier,
Erich Schmid,
Urs Kaufmann,
Carmelo Franco
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.11.2006
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Dietlikon
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.030.073-0
IDE/TVA
CHE-113.264.744
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Finanzdienstleistungen sowie die Finanzierung von Investitionsgütern aller Art, insbesondere in den Bereichen Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Devisen- und Finanzierungsgeschäfte aller Art tätigen und damit zusammenhängende Dienstleistungen erbringen, sowie Immaterialgüterrechte bewirtschaften. Sie kann Obligationenanleihen und Darlehen aufnehmen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Finanzierungs-, Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art tätigen, Bürgschaften eingehen und Sicherheiten zugunsten Dritter leisten sowie überhaupt alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Förderung des Gesellschaftszwecks dienen und damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Bern | 27.10.2022 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Grant Thornton AG | Zürich | 04.02.2008 | 26.10.2022 | |
Ernst & Young AG | Zug | 21.11.2006 | 03.02.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- AGLF - AG für Landwirtschaftsfinanzierung
- AGLF - AG für Lagerfinanzierung
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour AGLF AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005948199, Registre du commerce Zurich, (20)
AGLF AG, in Dietlikon, CHE-113.264.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2023, Publ. 1005654692).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Beat, von Zürich, in Illnau-Effretikon, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wicki, Roland, von Kriens, in Schwarzenberg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005654692, Registre du commerce Zurich, (20)
AGLF AG, in Dietlikon, CHE-113.264.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2022, Publ. 1005591818).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treier, Patrick, von Wölflinswil, in Küttigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ammann, Reto, von Madiswil, in Roggwil (BE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Boss, Markus, von Langnau im Emmental, in Rüttenen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stiegeler, Bruno, von Biel-Benken, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005591818, Registre du commerce Zurich, (20)
AGLF AG, in Dietlikon, CHE-113.264.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2022, Publ. 1005484712).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.