Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Ageba Consulting AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.02.1998
Radiation du registre du commerce
17.06.2020
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Muttenz
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.3.001.133-1
IDE/TVA
CHE-104.232.248
Secteur
Services fiduciaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen im Finanz- und Versicherungsbereich. Die Gesellschaft kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Stephan Revisions AG | Muttenz | <2004 | 14.01.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- AGEBA ALLFINANZ AG
- HST Technik AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ageba Consulting AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004912690, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Ageba Consulting AG, in Muttenz, CHE-104.232.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2020, Publ. 1004844544). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die "Medass Consulting AG" neu firmierend "Ageba Consulting AG" (CHE-101.194.522), in Muttenz, über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1004844544, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Ageba Consulting AG, in Muttenz, CHE-104.232.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2019, Publ. 1004774601).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Donatsch, Rätus, von Bern, in Bubendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Germann, Rolf, von Muolen, in Liestal, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Roman, von Derendingen, in Bubendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kaiser, Benjamin, von Derendingen, in Aesch (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004774601, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
AGEBA ALLFINANZ AG, in Muttenz, CHE-104.232.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2018, Publ. 4449436).
Statutenänderung:
05.11.2019.
Firma neu:
Ageba Consulting AG.