Reports for Willy Walker
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Willy Walker
Holdings
Newest SOGC notifications: Willy Walker
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006055836, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Liberale Wohngenossenschaft Sonnenterrasse Ebikon, in Ebikon, CHE-101.724.584, Genossenschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2021, Publ. 1005255359).
Domizil neu:
c/o Barbara Dahinden, Sonnenterrasse 28, 6030 Ebikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grapentin, Martin, von Ebikon, in Ebikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Vizepräsidenten [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit der Vizepräsidentin];
Walker, Willy, von Silenen, in Ebikon, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dahinden, Barbara, von Entlebuch und Grossdietwil, in Ebikon, Mitglied der Verwaltung, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten].
Publication number: 4485064, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Liberale Wohngenossenschaft Sonnenterrasse Ebikon, in Ebikon, CH-100.5.009.541-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 228 vom 02.10.1987, S. 3875).
Statutenänderung:
18.03.2008.
Haftung/Nachschusspflicht:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur deren Vermögen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Jeder Genossenschafter hat einen Anteilschein zu übernehmen.]. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 18.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Vorstand: mindestens drei Mitglieder]. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Guido, von Ebikon und Winikon, in Ebikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit der Vizepräsidentin;
Sommer, Johanna, von Affoltern im Emmental, in Ebikon, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heule, Werner, von Widnau, in Ebikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit der Vizepräsidentin;
Borst de Bever, Margaretha, niederländische Staatsangehöriger, in Ebikon, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten;
Walker, Willy, von Silenen, in Ebikon, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin].
Publication number: 3919984, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Schindler Informatik AG, in Ebikon, CH-100.3.009.747-7, Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Information und Datenverarbeitung sowie Durchführung sämtlicher damit zusammenhängenden Geschäfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2006, S. 11, Publ. 3479616).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walker, Willy, von Silenen, in Ebikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Roland, von Thalheim AG, in Hedingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glendening, Brent, amerikanischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bütler, Hubert, von Nebikon und Eschenbach LU, in Udligenswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kaufmann, Walter, von Littau und Winikon, in Littau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Roland, von La Chaux-de-Fonds, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gränicher, Susanne, von Luzern und Röthenbach bei Herzogenbuchsee, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marbach, Georg, von Emmen, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Marbach, Jürg];
Kuttler, Lucas, von Langrickenbach und Muttenz, in Menzingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung];
Burkart, Stephan, von Dietwil, in Emmen, mit Kollektivprokura zu zweien.