Reports for Mario Veraguth
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Mario Veraguth
Newest SOGC notifications: Mario Veraguth
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005705411, Commercial Registry Office Graubünden
DIDEE GmbH, in Zizers, CHE-387.089.179, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2021, Publ. 1005301233).
Statutenänderung:
13.03.2023.
Sitz neu:
Fläsch.
Domizil neu:
Augass 2, 7306 Fläsch.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Veraguth, Mario, von Thusis, in Luzein, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zizers].
Publication number: HR02-1005301233, Commercial Registry Office Graubünden
DIDEE GmbH, in Zizers, CHE-387.089.179, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2020, Publ. 1004888729).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschenett, Cla, von Val Müstair, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Veraguth, Mario, von Thusis, in Zizers, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Wyss-Frei, Andraina, von Rapperswil-Jona, in Fläsch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR01-1004888729, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
DIDEE GmbH, in Zizers, CHE-387.089.179, Calandastrasse 13, 7205 Zizers, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.05.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung von Produkt-, Konzept-, Marketing- und Werbeentwicklung sowie sämtlichen in diesem Zusammenhang anfallenden Beratungsdienstleistungen, Herstellung und Vertrieb von Lösungen, Produkten und Konzepten. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, überbauen, belasten, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, bzw. die direkt oder indirekt mit demselben im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 04.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Veraguth, Mario, von Thusis, in Zizers, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Tschenett, Cla, von Val Müstair, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wyss-Frei, Andraina, von Rapperswil-Jona, in Fläsch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.