Reports for Silvio Vassalli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Silvio Vassalli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2459745, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Vorsorgestiftung FARNAIR Switzerland, in Allschwil, CHE-109.753.566, Stiftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2014, Publ. 1397923).
Name neu:
Vorsorgestiftung FARNAIR Switzerland in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 11.09.2015 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Rolf, von Pfäffikon, in Binningen, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vassalli, Silvio, von Riva San Vitale, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Girard, Guy, von Basel, in Nusshof, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maruschke, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5841990, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Vorsorgestiftung FARNAIR Switzerland, in Basel, CH-270.7.002.823-9, Stiftung (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2010, S. 8, Publ. 5616220).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Millioud, Cédric, von Penthéréaz, in Möhlin, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Rolf, von Pfäffikon, in Binningen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vassalli, Silvio, von Riva San Vitale, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4425600, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
RESTOR AG, in Engelberg, CH-140.3.000.440-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2007, S. 10, Publ. 3953754).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vassalli, Silvio, von Riva San Vitale, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
af Petersens, Stefan, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Vassalli, Dr. Mario, von Riva San Vitale, in Engelberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter].