Reports for Christoph Urech
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christoph Urech
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2155067, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Gerätevermietung Urech GmbH, in Aarau, CHE-111.736.637, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2013, Publ. 7031174).
Firma neu:
Gerätevermietung Urech GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Christoph Urech, Schönenwerderstrasse 45, 5000 Aarau.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.03.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urech, Christoph, von Seon, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6065294, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Gerätevermietung Urech GmbH, in Eppenberg-Wöschnau, CH-400.4.025.610-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2009, S. 21, Publ. 5412838).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Läubli-Haunolder, Sonja, deutsche Staatsangehörige, in Ammerswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urech, Christoph, von Seon, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Publication number: 5661216, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Theisen Baumaschinen Mietpark GmbH, in Regensdorf, CH-020.4.036.936-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2010, S. 30, Publ. 5606488).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urech, Christoph, von Seon, in Erlinsbach AG, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thommen, Marco, von Eptingen, in Gelterkinden, Direktor, mit Einzelunterschrift.