Reports for Hermann Stillhard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hermann Stillhard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1182657, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Genossenschaft Pro Alpina Fanas, in Grüsch, CHE-113.678.560, Genossenschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2011, Publ. 6175448).
Firma neu:
Genossenschaft Pro Alpina Fanas in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.08.2013 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Martin Thöny , Fanaserstrasse 6, 7215 Fanas.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thöny, Martin, von Grüsch, in Fanas (Grüsch), Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Appert-Sprecher, Lukretia Ursula, von Grüsch, in Zürich, Mitglied und Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizerpräsidenten];
Beivi, Anja, von Lumnezia und Zug, in Fanas (Grüsch), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Vella und Zug, in Fanas, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder mit dem Vizepräsidenten];
Bollinger, Roland, von Beringen, in Fanas (Grüsch), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Schmidt, Christian, von Filisur, in Fanas (Grüsch), Vizepräsident und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied ];
Stillhard, Hermann, von Zürich und Mosnang, in Fanas (Grüsch), Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Zürich und Mosnang, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied].
Publication number: 6175448, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Genossenschaft Pro Alpina Fanas, in Fanas, CH-350.5.000.871-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 15 vom 21.01.2011, S. 10, Publ. 5997220).
Domizil neu:
c/o Hermann Stillhard, Gauastrasse 23, 7215 Fanas.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiederkehr, Alfred, von Zürich, in Fanas, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Gasner, Johannes, von Fanas, in Fanas, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Bühler, Jürg, von Winterthur, in Fanas, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stillhard, Hermann, von Zürich und Mosnang, in Fanas (Grüsch), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: in Fanas, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder mit dem Vizepräsidenten];
Schmidt, Christian, von Filisur, in Fanas (Grüsch), Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Appert-Sprecher, Lukretia Ursula, von Grüsch, in Zürich, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizerpräsidenten;
Bollinger, Roland, von Beringen, in Fanas (Grüsch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Publication number: 5952472, Commercial Registry Office Zurich, (20)
UBV Lanz AG, in Zollikon, CH-020.3.030.917-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2010, S. 26, Publ. 5832298).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stillhard, Hermann, von Zürich, in Stäfa, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Jacober, Martin, von Glarus, in Schönenberg ZH, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bugno, Maurizio, von Lenzburg, in Staufen, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Hitz, Claudio, von Untersiggenthal, in Böttstein, mit Einzelprokura;
Schwab, Adrian, von Arch, in Zürich, mit Einzelprokura.