Reports for Christian Silvan Steg
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Christian Silvan Steg
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004728458, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Malavita AG, in Aesch (BL), CHE-265.162.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2018, Publ. 1004473728).
Statutenänderung:
28.08.2019.
Sitz neu:
Reinach (BL).
Domizil neu:
Seewenweg 5, 4153 Reinach BL.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koellreuter, Christiaan, von Aesch BL, in Aesch BL, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steg, Christian Silvan, von Wahlen, in Laufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004655901, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
New York Café AG, in Reinach (BL), CHE-108.631.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2009, S.9, Publ. 5108142).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steg-Clemmensen, Inge Marie, von Wahlen, in Laufen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steg, Christian, von Wahlen, in Laufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4281265, Commercial Registry Office Zug, (170)
GreenIce Group GmbH, bisher in Reinach (BL), CHE-320.263.461, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2017, Publ. 3822505).
Statutenänderung:
12.04.2018.
Firma neu:
SwissSpeedTech GmbH.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Zugerstrasse 74, 6340 Baar. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steg, Christian, von Wahlen, in Laufen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sander, Jacqueline, von Dallenwil, in Herrliberg, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Weilinger, Thomas, von Basel, in Reinach (BL), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Birsfelden, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Rosso, Claudio, von Basel, in Riehen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.