Reports for René Schwarz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: René Schwarz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005298354, Commercial Registry Office Aargau, (400)
La Confiserie R. Schwarz GmbH, in Rupperswil, CHE-110.150.541, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 21.04.2009, S.2, Publ. 4982042).
Firma neu:
La Confiserie R. Schwarz GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o René Schwarz, Heuweg 20, 5102 Rupperswil Liquidationsadresse.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.09.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, René, von Zürich, in Rupperswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6205574, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Märtplatz Naturprodukte GmbH, in Suhr, CH-400.4.034.220-9, Kirchgasse 1, 5034 Suhr, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.05.2011.
Zweck:
Handel mit Lebensmitteln aller Art, insbesondere mit einheimischen und importierten Frischprodukten, wie Gemüse, Früchte und tierische Produkte sowie mit alkoholischen und alkoholfreien Getränken, ferner Herstellung von Geschenkartikeln aus natürlichen Produkten und Anbieten von Partyservice;
kann Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen gründen, Liegenschaften erwerben, verwalten, veräussern und belasten sowie Finanzierungen aller Art tätigen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich, per Brief, Fax oder elektronisch an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 26.05.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Locher, Harald, von Dietikon, in Gränichen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Maurer, Marianne, von Schmiedrued und Zetzwil, in Walde AG, Gesellschafterin, mit Kollektivprokura zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schwarz, René, von Zürich, in Rupperswil, Gesellschafter, mit Kollektivprokura zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 4982042, Commercial Registry Office Aargau, (400)
La Confiserie R. Schwarz GmbH, in Rupperswil, CH-400.4.024.567-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 24.07.2003, S. 1, Publ. 1099666).
Statutenänderung:
18.03.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief, Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 18.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Theodor, von Wittnau, in Wittnau, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, René, von Zürich, in Rupperswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].