Reports for Rudolf Sahli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rudolf Sahli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4486678, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wohnbaugesellschaft Klösterlistutz AG, in Bern, CH-035.3.013.203-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2002, S. 4, Publ. 540692).
Firma neu:
Wohnbaugesellschaft Klösterlistutz AG in Liquidation.
Vinkulierung:
[Gemäss Art. 685a Abs. 3 OR ist die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien dahingefallen.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der a.o. Generalversammlung vom 14.05.2008 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürki, Rudolf, von Bern und Linden, in Bern, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rutsch, Daniel, von Bern und Rapperswil BE, in Bern, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sahli, Rudolf, von Frauenkappelen, in Frauenkappelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Daniel Rutsch, Rudolf Meyer oder Rudolf Bürki];
Gaberthüel, Hans, von Oftringen, in Bern, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, Rudolf, von Kirchdorf BE, in Thörishaus, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4304768, Commercial Registry Office Berne, (36)
Muesmatt Kunststoff-Fenster AG Bern, in Bern, CH-035.3.013.578-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.1996, S. 633).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Danner, Otto, von Schaffhausen, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüchinger, Roland, von Oberriet SG, in Altstätten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürmann, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Vlotho (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sahli, Rudolf, von Frauenkappelen, in Frauenkappelen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Hesselbach, Jochen Henrik, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2261286, Commercial Registry Office Berne, (36)
Mountain Flyers 80 Ltd, in Belp, Private Flugschulung VFR (Sichtflug) und IFR (Instrumentenflug) usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2002, S. 3, Publ. 634982).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwitter, Alfred, von Näfels, in Mötschwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freiburghaus, Stephan, von Neuenegg, in Messen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sahli, Rudolf, von Frauenkappelen, in Frauenkappelen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Soltermann, Ulrich, von Vechigen, in Belp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wegmüller, Jürg, von Rüegsau, in Oberdiessbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räz, Max, von Rapperswil BE, in Stansstad, Mitglied, mit Einzelunterschrift.