Reports for Patrick Oudendijk
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Patrick Oudendijk
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1993743, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Liparo Group GmbH, bisher in Basel, CHE-113.063.105, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2014, Publ. 1846635).
Gründungsstatuten:
29.06.2006.
Statutenänderung:
03.02.2015.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Zentrum Staldenbach 4, 8808 Pfäffikon SZ.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.]. Gemäss Erklärung vom 3.2.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
IGT Revisions AG (CHE-106.367.818), in Allschwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oudendijk, Patrick, niederländischer Staatsangehöriger, in Coppet, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Genf und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00];
Buckert, Johannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel];
Oudendijk, Nicolaas, niederländischer Staatsangehöriger, in Bloemendaal (NL), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00].
Publication number: 1846635, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Liparo Group GmbH, in Basel, CHE-113.063.105, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2010, S. 6, Publ. 5734718).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hol, Gino, niederländischer Staatsangehöriger, in Bennebroek (NL), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
IGT Revisions AG (CHE-106.367.818), in Allschwil, Revisionsstelle [bisher: IGT Revisions AG (CH-280.3.914.392-6)];
Buckert, Johannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00];
Oudendijk, Nicolaas, niederländischer Staatsangehöriger, in Bloemendaal (NL), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00];
Oudendijk, Patrick, niederländischer Staatsangehöriger, in Genf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00.