Reports for Armin Müller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Armin Müller
Holdings
Newest SOGC notifications: Armin Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5091266, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Visual Food GmbH, in Luzern, CH-100.4.023.887-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2009, S. 18, Publ. 5076096).
Statutenänderung:
9.06.2009, 9.06.2009.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.-- durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 09.06.2009 und Bilanz per 31.12.2008 mit Aktiven von CHF 323'594.15 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 214'628.82 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Firma neu:
screenFOOD AG.
Domizil neu:
Cysatstrasse 6, 6004 Luzern.
Zweck neu:
Entwicklung, Einführung, Support, Maintenance, Vertrieb und Marketing von Software;
Beteiligungen;
Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften, insbesondere Erwerb, Halten, Verwaltung und Verkauf von Urheberrechten, Patenten und Lizenzen und aller Art.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: Stammkapital: CHF 20'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--. Mitteilungen erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Namenaktien sind nach Massgabe der Statuten vinkuliert. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Armin, von Zell LU und Emmen, in Kriens, mit 1 Stammanteil von CHF 7000, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Farine, Pierre, von Montfaucon, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit 1 Stammanteil von CHF 6000, Gesellschafter und Geschäftsführer];
Vielmi, Janine, von Cumbel, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit 1 Stammanteil von CHF 7000, Gesellschafterin und Geschäftsführerin].
Publication number: 5076096, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Visual Food GmbH, in Luzern, CH-100.4.023.887-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2001, S. 4661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jaeger, Cornelius, von Luzern, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Armin, von Zell LU und Emmen, in Kriens, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.--.