Reports for Daniel Meier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Meier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1270019, Commercial Registry Office Berne, (36)
HPM GmbH, in Rüschegg, CHE-115.823.287, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2013, Publ. 7020774).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Daniel, von Schleitheim, in Lugnorre (Haut-Vully), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Hans Peter, von Schleitheim, in Rüschegg Heubach (Rüschegg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 7020774, Commercial Registry Office Berne, (36)
HPM GmbH, in Rüschegg, CH-036.4.048.104-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2010, S. 3, Publ. 5725726).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Hanspeter, von Schleitheim, in Rüschegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Daniel, von Schleitheim, in Lugnorre (Haut-Vully), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 5751460, Commercial Registry Office Berne, (36)
Natel Center Meier GmbH, in Köniz, CH-035.4.017.891-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 26.05.1998, S. 3547).
Domizil neu:
Freiburgstrasse 524, 3172 Niederwangen bei Bern. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 05.07.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Hans-Peter, von Schleitheim, in Rüschegg Heubach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00;
Meier, Daniel, von Schleitheim, in Lugnorre, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Arthur, von Würenlingen, in Münsingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Schneider, Marcel, von Würenlingen, in Thun, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Inconcept AG (CH-035.3.036.199-1), in Niederwangen bei Bern (Köniz), Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 30'000.00.