Reports for Iris Lüthi-Glanzmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Iris Lüthi-Glanzmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2839721, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Glanzmann Radio/Television, in Allschwil, CHE-107.880.432, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 184 vom 25.09.2003, S. 5, Publ. 1187230).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glanzmann, Martin, von Basel, in Allschwil, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi-Glanzmann, Iris, von Basel, in Allschwil, mit Einzelunterschrift;
Glanzmann-Pernegger, Gabriele, von Basel, in Allschwil, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6073910, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
GLANZMANN MultiMedia AG, in Allschwil, CH-270.3.001.993-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2009, S. 6, Publ. 5010014).
Statutenänderung:
08.03.2011.
Domizil neu:
Hegenheimermattweg 61a, 4123 Allschwil.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 08.03.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ACTA-TREUHAND Mélanie Motalla (CH-270.1.011.663-7), in Basel, Revisionsstelle;
Lüthi-Glanzmann, Iris, von Basel, in Allschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glanzmann, Martin, von Flühli und Basel, in Oberwil BL, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Allschwil].
Publication number: 5010014, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
GLANZMANN MultiMedia AG, in Allschwil, CH-270.3.001.993-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2005, S. 4, Publ. 2806410).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glanzmann, Hans, von Flühli und Basel, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Glanzmann, Gabriele, von Flühli und Basel, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüthi-Glanzmann, Iris, von Basel, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.