Reports for Alessandro Lucarelli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alessandro Lucarelli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4320975, Commercial Registry Office Berne, (36)
LogMan AG, in Biel/Bienne, CHE-108.111.589, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2018, Publ. 3975375).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oesch, Andreas, von Balgach, in Vals, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Lucarelli, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Riedholz, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Dubler, Monika, von Wohlen (AG), in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2218399, Commercial Registry Office Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 202 vom 18.10.2010, publizierten TR-Eintrags Nr. 15'901 vom 12.10.2010LogMan AG, in Biel/Bienne, CHE-108.111.589, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2015, Publ. 2208647).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lucarelli, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Riedholz, Mitglied und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [nicht: Luccarelli, Alessandro]. .
Publication number: 4965270, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Fraisa SA, in Bellach, CH-241.3.004.220-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2009, S. 16, Publ. 4830388).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lucarelli, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Horriwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirschi, Adrian, von Schangnau, in Subingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Esslinger, Arthur, von Davos, in Langendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.