Reports for Urs Lerch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Lerch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7218126, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
swissskills, in Sursee, CH-035.7.016.110-0, Stiftung (SHAB Nr. 72 vom 13.04.2012, Publ. 6636008).
Urkundenänderung:
21.03.2013.
Organisation neu:
[Organisation gestrichen gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. h. HRegV]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lerch, Urs, von Oeschenbach, in Wollerau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zülle, Ernst, von Schwellbrunn, in Kreuzlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunger, Sabine, von Safiental, in Kriens, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vögeli, Ulrich, von Gipf-Oberfrick, in Egliswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4984546, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Schweizerische Stiftung für 'Internationale Berufswettbewerbe' (IBW)(Fondation Suisse pour les 'Concours Internationaux de formation professionelle' (IBW)) (Fondazione Svizzera per i 'Concorsi Internazionali della Formazione professionale' (IBW)), bisher in Bern, CH-035.7.016.110-0, Stiftung (SHAB Nr. 233 vom 04.10.1980, S. 3258).
Urkundenänderung:
17.11.2008, 30.01.2009.
Name neu:
swissskills.
Sitz neu:
Sursee.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 7b, 6210 Sursee.
Zweck neu:
Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung durch die Mitwirkung an internationalen Wettbewerben, durch die Organisation der Beteiligung von Schweizer Vertreterinnen und Vertretern an internationalen Wettbewerben und durch die Beratung und Unterstützung von Schweizermeisterschaften;
Unterstützung insbesondere der schweizerischen Ausscheidung für internationale Wettbewerbe und Ermöglichung der ausgewählten Berufsleute zur Teilnahme an solchen Wettbewerben;
Unterstützung der Organisation der Arbeitswelt bei der Durchführung von eigenen Wettbewerben.
Aufsichtsbehörde:
Eidg. Departement des Innern.
Organisation neu:
Stiftungsrat und Revisionsstelle. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Bernhard Dr., von Reichenbach im Kandertal, in Scharnachtal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dafflon, Claude, von Gruyères, in Lausanne, Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöckling, Hans Ulrich, von Lütisburg, in Rapperswil-Jona, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Emch, Ueli, von Lüterswil-Gächliwil, in Worb, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Joseph, von Pfeffikon, in Unterägeri, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hensch, Christoph, von Niederbüren, in Oberuzwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Davatz-Höchner, Christine, von Rheineck und Fanas, in Messen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Della Valle, Alex, italienischer Staatsangehöriger, in Au SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frehner, Rolf, von Urnäsch, in Liestal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lerch, Urs, von Oeschenbach, in Wollerau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Alfons, von Würenlingen, in Würenlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Röllin, Walter, von Walchwil, in Weggis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sassi, Claudia, von Onsernone, in Bellinzona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zellweger, Jürg, von Zürich und Teufen AR, in Zollikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Ulrich, von Luzern, in Buchrain, Generalsekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brand AG Treuhand und Revision, in Bern (CH-035.3.035.837-9), Revisionsstelle.