Reports for Damian Kaeser-Casutt
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Damian Kaeser-Casutt
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1672351, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Offene Kirche St. Gallen, in St. Gallen, CHE-102.371.637, Verein (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2008, S. 12, Publ. 4389796).
Statutenänderung:
26.05.2014.
Name neu:
Verein WirkRaumKirche St.Gallen.
Zweck neu:
Der Verein verfolgt auf ökumenischer Basis spirituelle, kulturelle und gemeinnützige Zwecke. Er ist christlich, konfessionsverbindend, interreligiös offen und politisch unabhängig. Er bildet die Plattform der ihn tragenden Kirchen, Kirchgemeinden und Gemeinschaften für gemeinsame spirituelle, kulturelle und soziale Aktivitäten auf ökumenischer Basis.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge;
weitere Leistungen der Kirchen und religiöser Gemeinschaften;
Unterstützungen der öffentlichen Hand;
Gönnerleistungen, Spenden, Vermächtnisse und Schenkungen, Sponsoring;
Eintritte, Kursgelder, Entschädigungen für Beratungen, Dienstleistungen, Vermietung usw. zugunsten des gemeinnützigen Vereinszwecks;
Zinserträge und Vereinsvermögen [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge von jährlich CHF 500.-- oder einmalige Zuwendung von CHF 5'000.--, Leistungen der Kirchen und religiöser Gemeinschaften, Unterstützungen der öffentlichen Hand, Gönnerleistungen, Spenden, Vermächtnisse und Schenkungen, Sponsoring, Eintritte, Kursgelder, Entschädigungen für Beratungen, Dienstleistungen, Vermietung usw. zugunsten des gemeinnützigen Vereinszwecks, Zinserträge sowie Vereinsvermögen].Organisation neu: [Streichung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fehr, Elisabeth, von Thalheim AG, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imfeld, Max, von Sarnen und St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Ursula, von Engi, in Wittenbach, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fehlmann, Elisabeth, von St. Gallen, in St. Gallen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaeser-Casutt, Damian, von St. Gallen, in Speicher, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Simpson, Lars, von Schönenwerd, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diem-Rohrer, Rachel, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hächler, Magnus, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid Holz, Daniel, von Mammern, in Speicher, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angehrn, Heinrich, genannt Heinz, von Muolen, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Corazza, Guido, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Felix, Hans Rudolf, genannt Hansuredi, von Braunau, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Konrad, Daniel, von Amriswil, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Hans Jörg, von Hundwil, in Speicher, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rieger, Roman-Martin, von St. Gallen, in Mörschwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4389796, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Offene Kirche St. Leonhard, in St. Gallen, CH-320.6.049.709-3, Verein (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2006, S. 9, Publ. 3474204).
Statutenänderung:
14.05.2007.
Name neu:
Offene Kirche St. Gallen.
Domizil neu:
Böcklinstrasse 2, 9000 St. Gallen.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge von jährlich CHF 500.-- oder einmalige Zuwendung von CHF 5'000.--, Leistungen der Kirchen und religiöser Gemeinschaften, Unterstützungen der öffentlichen Hand, Gönnerleistungen, Spenden, Vermächtnisse und Schenkungen, Sponsoring, Eintritte, Kursgelder, Entschädigungen für Beratungen, Dienstleistungen, Vermietung usw. zugunsten des gemeinnützigen Vereinszwecks, Zinserträge sowie Vereinsvermögen [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge, Leistungen der Kirchen und religiösen Gemeinschaften, Unterstützung der öffentlichen Hand, Spenden, Erträge aus Dienstleistungen].
Organisation neu:
Mitgliederversammlung, Vorstand von 9 oder mehr Mitgliedern, Betriebskommission und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cozzio, Agostino genannt Nino, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Ursula, von Engi, in Wittenbach, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fehlmann, Elisabeth, von St. Gallen, in St. Gallen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaeser-Casutt, Damian, von St. Gallen, in Speicher, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Simpson, Lars, von Schönenwerd, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.