Reports for Stéphane Jordan
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Stéphane Jordan
Holdings
Newest SOGC notifications: Stéphane Jordan
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005189598, Commercial Registry Office Valais, (621)
COMBANEIRE SA, à Martigny, CHE-144.700.178, société anonyme (No. FOSC 158 du 17.08.2017, Publ. 3702355).
Modification des statuts:
28.04.2021.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts [précédemment: 1'000 actions au porteur de CHF 100.00].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Blanchut, Fabrice, de Collonges, à Collonges, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Jordan, Stéphane, de Collonges, à Collonges, administrateur, sans droit de signature.
Publication number: 6098636, Commercial Registry Office Valais, (626)
Caisse de pension Distribution Suisse, à Sion, CH-626.7.003.036-8, fondation (No. FOSC 252 du 27.12.2010, p. 29, Publ. 5961610).
Nouvelle autre adresse:
Rue de l'Industrie 66, Case postale 464, 1030 Bussigny.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Jordan, Stéphane, de Collonges, à Collonges, président et représentant des employés, avec signature collective à deux avec un représentant de l'entreprise.
Inscription ou modification de personne(s):
Courtet, Fabrice, de Porrentruy, à Vuissens, président et représentant de l'entreprise, avec signature collective à deux avec un représentant des employés [précédemment: à Malapalud (Assens), vice-président et représentant de l'entreprise avec signature collective à deux avec un représentant des employés].
Publication number: 6032004, Commercial Registry Office Valais, (626)
Union Commerciale Valaisanne 'UCOVA', à Sion, CH-626.5.002.021-2, société coopérative (No. FOSC 148 du 03.08.2001, p. 5960).
Nouvelle raison sociale:
Union Commerciale Valaisanne 'UCOVA', société coopérative. [Raison de commerce complétée d'office selon l'art. 176 ORC].Personne(s) et signature(s) radiée(s): Grichting, Freddy, de Leukerbad, à Leukerbad, membre du conseil, sans droit de signature;
Melly, André, de Vissoie, à Sierre, membre du conseil, sans droit de signature;
Kämpfen, Marie-Thérèse, de Ried-Brig, à Naters, membre du conseil, sans droit de signature;
Micheloud, Jean-Michel, de Hérémence, à Uvrier (Sion), membre du conseil, sans droit de signature;
Stoffel, Alex, de Visperterminen, à Visperterminen, vice-président du conseil, sans droit de signature;
Stucky, Martin, de Betten, à Sierre, membre du conseil, sans droit de signature;
Tonossi, Louis-Fred, de Sierre, à Venthône, membre du conseil, sans droit de signature;
Rouiller, Dominique, de Martigny-Combe, à Martigny-Combe, membre du conseil, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Sieber, Daniel, de Oberdorf SO et Naters, à Spiez, membre du conseil, sans droit de signature;
Mévillot, Marie-Joseph, de Sion, à Sion, membre du conseil, sans droit de signature;
Seppey, François, de Salins, à Salins, membre du conseil, sans droit de signature;
Jordan, Stéphane, de Collonges, à Collonges, membre du conseil, sans droit de signature;
Bonnard, Charly, de Anniviers, à Anniviers, membre du conseil, sans droit de signature;
Epiney, Simon, de Anniviers, à Anniviers, président du conseil, avec signature individuelle [précédemment: à Vissoie].