Reports for Thomas Hossle
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Hossle
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005674428, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Die Immobilien AG in Liq., in Schafisheim, CHE-457.290.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2020, Publ. 1004942880). [Gemeindefusion vom 01.01.2023].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hossle, Thomas, von Herznach-Ueken, in Schafisheim, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: von Ueken].
Publication number: 4149013, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Die Immobilien AG, in Schafisheim, CHE-457.290.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2017, Publ. 3849673).
Firma neu:
Die Immobilien AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.03.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hossle, Thomas, von Ueken, in Schafisheim, Liquidator, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3849673, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Die Immobilien AG, in Staufen, CHE-457.290.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2017, Publ. 3799699).
Statutenänderung:
17.10.2017.
Sitz neu:
Schafisheim.
Domizil neu:
Erlenweg 5, 5503 Schafisheim.
Zweck neu:
An- und Verkauf, Erstellung, Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften, Finanzierungen und Beteiligungen an Liegenschaften sowie Führung von medizinischen Gesundheitspraxen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente, andere immaterielle Werte und Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gautschi, Reto, von Beinwil am See, in Staufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hossle, Thomas, von Ueken, in Schafisheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.