Reports for Paolo Hendry Zihlmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Paolo Hendry Zihlmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3535281, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stiftung Kinderheim Hubelmatt, in Luzern, CHE-105.877.175, Stiftung (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2016, Publ. 3120923).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hendry, Paolo, von Tujetsch, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raffeiner, Armida, von Arlesheim, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3355039, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stiftung Unterstützung von Ferienaktivitäten und Lagern der Volksschule Stadt Luzern, in Luzern, CHE-106.268.375, Stiftung (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2016, Publ. 2773383).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hendry Zihlmann, Paolo, von Tujetsch, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lamberts, Theo, deutscher Staatsangehöriger, in Buchrain, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6831152, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stiftung Ferienheime und Ferienlager der Stadtschulen Luzern, in Luzern, CH-100.7.005.791-9, Stiftung (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2011, S. 0, Publ. 6365810).
Urkundenänderung:
14.06.2012.
Name neu:
Stiftung Unterstützung von Ferienaktivitäten und Lagern der Volksschule Stadt Luzern.
Zweck neu:
Ausrichtung von Beiträgen an Ferien- und Freizeitangebote für - u.a. auch in einkommensschwachen Familien lebende - Kinder und Jugendliche im Volksschulalter mit Wohnsitz oder dauerndem, schulisch bedingtem Aufenthalt in der Stadt Luzern und Klassenlager der Volksschule Stadt Luzern.
Organisation neu:
[Organisation gestrichen gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. h. HRegV]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichmann, Alex, von Gommiswald, in Schwyz, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Lori, Heinrich, von Kriens, in Knutwil, Kassier, mit Einzelunterschrift;
Loder, Kathrin, von Ebikon und Grossaffoltern, in Ebikon, Aktuarin, mit Einzelunterschrift;
Käppeli, Urs, von Luzern, in Adligenswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eiholzer, Ursula, von Wolhusen, in Luzern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bunjes, Martin, von Wallisellen, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hendry Zihlmann, Paolo, von Tujetsch, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.