Reports for Giancarlo Camerana
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Giancarlo Camerana
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3357473, Commercial Registry Office Berne, (36)
GYC Events GmbH, in Saanen, CHE-143.430.935, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2014, Publ. 1719521).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Camerana, Giancarlo, italienischer Staatsangehöriger, in Coppet, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matti, Daniel, von Saanen, in Schönried (Saanen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iachia, Manrico, brasilianischer Staatsangehöriger, in Rio de Janeiro (BR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Notter, Hans, von Boswil, in Gstaad (Saanen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2628025, Commercial Registry Office Zug, (170)
Aris Capital (Suisse) SA, in Zug, CHE-105.481.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2014, Publ. 1368065).
Firma neu:
Aris Capital (Suisse) SA en liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Aris Capital (Suisse) Ltd in liquidation) (Aris Capital (Suisse) AG in Liquidation).
Domizil neu:
[Das Geschäftsdomizil wird im Handelsregister gelöscht.].
Aktien neu:
1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camerana, Giancarlo, italienischer Staatsangehöriger, in Coppet, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1368065, Commercial Registry Office Zug, (170)
Aris Capital (Suisse) SA, in Zug, CHE-105.481.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2014, Publ. 1284369). Mit Erklärung vom 06.01.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pedroja, Graziano, von Brione sopra Minusio, in Veltheim AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camerana, Giancarlo, italienischer Staatsangehöriger, in Coppet, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].