Reports for Remo René Bütikofer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Remo René Bütikofer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006120390, Commercial Registry Office Zug, (170)
Mac Robi GmbH, in Risch, CHE-108.411.502, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 29.08.2024, Publ. 1006117129).
Statutenänderung:
17.07.2024.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 17.07.2024 und Bilanz per 30.06.2024 mit Aktiven von CHF 2'068'561.45 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 669'523.95 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen 2 Stammanteile zu je CHF 20'000.00 insgesamt 100 Namenaktien zu je CHF 1'000.00.
Firma neu:
Mac Robi AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Computer Hard- und Software und die damit zusammenhängende Beratung, inklusive Schulung und Support. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 40'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dätwyler IT Infra AG (CHE-102.472.451), in Altdorf (UR), Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolliger, Adrian, von Egliswil, in Tuggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bütikofer, Remo René, von Ersigen, in Morschach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dömer, Julian, von Grenchen, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieler, Peter, von Baar, in Steinhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1006117129, Commercial Registry Office Zug, (170)
Mac Robi GmbH, in Risch, CHE-108.411.502, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2022, Publ. 1005565018).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dätwyler IT Infra AG (CHE-102.472.451), in Altdorf (UR), Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 20'000.00;
Bolliger, Adrian, von Egliswil, in Tuggen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieler, Peter, von Baar, in Steinhausen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Bütikofer, Remo René, von Ersigen, in Morschach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rodriguez, Antonio, von Baar, in Baar, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Publication number: HR02-1005944165, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Seabix AG, in Villmergen, CHE-110.636.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2023, Publ. 1005878674).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bossart, Dr. Armin, von Gossau SG, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kramis, Raphaela, von Luzern und Hildisrieden, in Buttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolliger, Adrian, von Egliswil, in Tuggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bütikofer, Remo René, von Ersigen, in Morschach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dömer, Julian, von Grenchen, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kramis , Dr. Marc, von Luzern und Hildisrieden, in Buttwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kramis, Thierry, von Luzern und Hildisrieden, in Schongau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].