Reports for Thomas Bühlmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Bühlmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5167454, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Milchverwertungsgenossenschaft Gibelflüh, in Ballwil, CH-100.5.006.171-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2004, S. 8, Publ. 2243384).
Statutenänderung:
13.02.2009.
Haftung/Nachschusspflicht:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Die Genossenschafter sind verpflichtet, einen Jahresbeitrag gemäss Statuten zu bezahlen.]. Mitteilungen erfolgen schriftlich. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 20.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Mitteilungen erfolgen durch gewöhnlichen Brief.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Thomas, von Ballwil, in Ballwil, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnet, Martin, von Ebikon, in Sins, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 2243384, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Milchverwertungsgenossenschaft Gibelflüh, in Ballwil, Wahrung und Förderung der land- und milchwirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2001, S. 2840).
Statutenänderung:
25.03.2004.
Zweck neu:
Wahrung und Förderung der milchwirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe, indem die Milchbauern sich zusammenschliessen, Milch und Milcherzeugnisse bestmöglichst verkauft oder verwertet werden, das Käsereigebäude jederzeit für die Milchverwertung zur Verfügung steht und Maschinen gemeinschaftlich erworben und eingesetzt werden.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen. [bisher: Die Genossenschafter sind verpflichtet, Bilanzverluste durch Nachschüsse zu decken.] [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haften die Mitglieder persönlich mit maximal CHF 3'000.-- pro ha-Fläche.].
Pflichten:
Die Genossenschafter sind verpflichtet, einen Jahresbeitrag gemäss Statuten zu bezahlen. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. [gestrichen: Mitteilungen erfolgen durch gewöhnlichen Brief.]. [gestrichen: Vorstand: mindestens fünf Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schurtenberger, Alois, von Ballwil, in Ballwil, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fleischli, Hugo, von Ballwil, in Ballwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier];
Fleischli, Beat, von Ballwil, in Ballwil, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Bühlmann, Thomas, von Ballwil, in Ballwil, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung].
Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Milchverwertungsgenossenschaft Gibelflüh, in B a l l w i l , Wahrung und Förderung der land- und milchwirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.1999, S. 3972).
Domizil neu:
c/o Hugo Fleischli, Neufuhr, 6275 Ballwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Franz, von Ballwil, in Ballwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fleischli, Hugo, von Ballwil, in Ballwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier [bisher: Vizepräsident];
Schurtenberger, Alois, von Ballwil, in Ballwil, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Fleischli, Beat, von Ballwil, in Ballwil, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Bühlmann, Thomas, von Ballwil, in Ballwil, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.