Reports for Jürg Bühler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jürg Bühler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2936675, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Hitsch-Huus GmbH, in Grüsch, CHE-110.096.717, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2010, S. 11, Publ. 5678088).
Firma neu:
Hitsch-Huus GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.06.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bläuer, Christine, von Bözberg, in Winterthur, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: von Linn, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Bühler, Jürg, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6175448, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Genossenschaft Pro Alpina Fanas, in Fanas, CH-350.5.000.871-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 15 vom 21.01.2011, S. 10, Publ. 5997220).
Domizil neu:
c/o Hermann Stillhard, Gauastrasse 23, 7215 Fanas.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiederkehr, Alfred, von Zürich, in Fanas, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Gasner, Johannes, von Fanas, in Fanas, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Bühler, Jürg, von Winterthur, in Fanas, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stillhard, Hermann, von Zürich und Mosnang, in Fanas (Grüsch), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: in Fanas, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder mit dem Vizepräsidenten];
Schmidt, Christian, von Filisur, in Fanas (Grüsch), Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Appert-Sprecher, Lukretia Ursula, von Grüsch, in Zürich, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizerpräsidenten;
Bollinger, Roland, von Beringen, in Fanas (Grüsch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Publication number: 3975782, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Genossenschaft Pro Alpina Fanas, in Fanas, CH-350.5.000.871-1, Gasthaus Alpina, 7215 Fanas, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
7.06.2007.
Zweck:
Die Genossenschaft hat den Zweck, in gemeinsamer Selbsthilfe der Genossenschafter das Gasthaus Alpina in Fanas als Zentrum des gesellschaftlichen und kommunalen Lebens im eigenen Dorf und als Lokal für die Dorfvereine zu erhalten und so den Genossenschaftern einen direkten materiellen Vorteil zu verschaffen. Um diesen Zweck zu erfüllen, erwirbt die Genossenschaft das Gasthaus Alpina in Fanas, das sie nicht selber führt, sondern an einen Dritten verpachtet, der es auf eigene Rechnung führt. Wenn es dem genannten Zweck dient, kann die Genossenschaft weitere Grundstücke erwerben, halten, verpachten und veräussern.
Anteilscheine:
CHF 1'000.
Haftung/Nachschusspflicht:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.
Pflichten:
Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu CHF 1'000 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
Bezirksamtsblatt sowie SHAB in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen.
Eingetragene Personen:
Wiederkehr, Alfred, von Zürich, in Fanas, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Gasner, Johannes, von Fanas, in Fanas, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Stillhard, Silvia, von Zürich, in Stäfa, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Bollinger, Roland, von Beringen, in Fanas, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Bühler, Jürg, von Winterthur, in Fanas, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Thöny, Martin, von Grüsch, in Fanas, Revisionsstelle;
Schmidt, Christian, von Filisur, in Fanas, Revisionsstelle.