Reports for André Theo Brunner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: André Theo Brunner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004775617, Commercial Registry Office Zug, (170)
First Round Technology AG, in Cham, CHE-336.974.852, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2019, Publ. 1004730390).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, André, von Balsthal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smith, Sean, britischer Staatsangehöriger, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004635349, Commercial Registry Office Zurich, (20)
dressbasic GmbH, in Dietlikon, CHE-112.524.552, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2012, S.0, Publ. 6602214).
Statutenänderung:
13.05.2019.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o gbf Rechtsanwälte AG, Hegibachstrasse 47, 8032 Zürich.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, André, von Subingen, Deitingen und Balsthal, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Novoselac, Marco, von Solothurn, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 3744209, Commercial Registry Office Zug, (170)
First Round Technology AG(First Round Technology SA) (First Round Technology Ltd), in Cham, CHE-336.974.852, Fabrikstrasse 5, 6330 Cham, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
01.09.2017.
Zweck:
Vermittlung und Verleih von Personal sowie Betrieb von Internetplattformen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Einberufungen und Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vornehmen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 01.09.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Smith, Sean, britischer Staatsangehöriger, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Peterlik, Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brunner, André, von Balsthal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.