Reports for Bruno Berchtold
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Bruno Berchtold
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1812581, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ernst Schweizer AG, Metallbau, in Hedingen, CHE-101.365.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2014, Publ. 1633493).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berchtold, Bruno, von Uster und Zürich, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abele, Herbert, von Uster, in Seon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Frenzel, William, von Stäfa, in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kreis, Marco, von Reisiswil, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Oberkalmsteiner, Markus, von Glarus Nord, in Benken SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
von Büren, Christoph, von Riehen, in Rheinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weidensdorfer, Danny, deutscher Staatsangehöriger, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 3855746, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ernst Schweizer AG, Metallbau, in Hedingen, CH-020.3.923.489-1, Beratung auf dem Gebiet des Fensterbaus, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2006, S. 21, Publ. 3523722).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nath, Rana, von Brüttelen, in Jonen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Farrér, Benedikt, von Stierva, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cadisch, Christian, von Zürich, in Seon, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumeler, Pius, von Dagmersellen, in Sempach, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: von Uffikon, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Wolfermann, Peter, von Zürich, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Berchtold, Bruno, von Uster und Zürich, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Bitzer, Maja, von Erlenbach ZH und Trub, in Risch, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: in Affoltern am Albis];
Imfeld, Peter, von Lungern, in Lachen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Publication number: 3295178, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berchtold Systems GmbH, in Affoltern am Albis, CH-020.4.025.647-7, Dienstleistung im Elektronikbereich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2002, S. 15, Publ. 628896).
Firma neu:
Berchtold Systems GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.03.2006 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berchtold, Bruno, von Uster und Zürich, in Affoltern am Albis, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].