Reports for Hans Bär
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Bär
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3980408, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Jubiläumsstiftung 1970 der Sparkasse Horgen, in Horgen, CH-020.7.902.151-3, Unterstützung und Förderung von gemeinnützigen und kulturellen Werken, Stiftung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2004, S. 21, Publ. 2567846).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bär, Hans, von Horgen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cappelletti, Cornelio, von Winterthur, in Dürnten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Dr. Peter, von Rheineck und Birmensdorf ZH, in Horgen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elmer, Fritz, von Schwanden GL, in Schwanden GL, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3946082, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalversicherung der Sparkasse Horgen, in Horgen, CH-020.7.903.896-5, Vorsorge zugunsten der Arbeitnehmer, Stiftung (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2006, S. 20, Publ. 3611386).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bär, Hans, von Horgen, in Horgen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cappelletti, Cornelio, von Winterthur, in Dürnten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stürmlin, Eduard, von Oberrieden, in Oberrieden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elmer, Fritz, von Schwanden GL, in Schwanden GL, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3935498, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SeeBeteiligungs AG, in Horgen, CH-020.3.002.828-4, Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2005, S. 21, Publ. 2758696).
Statutenänderung:
4.05.2007.
Firma neu:
SeeInvestment AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mächler, Anton Peter, von Horgen, in Horgen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Cappelletti, Dante Cornelio, von Winterthur, in Dürnten, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Bär, Hans, von Horgen, in Horgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stürmlin, Eduard, von Oberrieden und Sempach, in Oberrieden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Jörg Max, von Horgen, in Horgen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trüb, Karl Patrik, von Horgen, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Turla, Pier Luigi Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Horgen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glantz, Christian Leander, von Oberrieden, in Oberrieden, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.