Reports for Daniel Arnold
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Arnold
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Arnold
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005675683, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Kindersitze Schweiz Arnold, in Aadorf, CHE-192.714.898, Bäumliweg 4, 8356 Ettenhausen TG, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Verkauf und Handel von Kindersitzen und Zubehör.
Eingetragene Personen:
Arnold, Regula, von Schlierbach und Auw, in Ettenhausen TG (Aadorf), Inhaberin, mit Einzelunterschrift;
Arnold, Daniel, von Schlierbach, in Ettenhausen TG (Aadorf), mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3361329, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
ISG-Security GmbH, in Aadorf, CHE-110.087.090, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2009, S. 24, Publ. 5069728).
Firma neu:
ISG-Security GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.02.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold-Bütler, Regula, von Schlierbach und Auw, in Ettenhausen (Aadorf), mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Daniel, von Schlierbach, in Ettenhausen (Aadorf), Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5069728, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
ISG-Security GmbH, in Aadorf, CH-440.4.016.328-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 113 vom 17.06.2003, S. 12, Publ. 1036872).
Statutenänderung:
9.06.2009.
Domizil neu:
Bäumliweg 4, 8356 Ettenhausen.
Zweck neu:
Betrieb einer Sicherheitsunternehmung, insbesondere in den Bereichen Personenbegleitschutz, Objekt- und Veranstaltungsschutz, Bewachungen, Informationsbeschaffung sowie Durchführung von Personentransporten und Kurier- sowie Sachtransporten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 09.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Barbara, von Schlierbach, in Eschlikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Daniel, von Schlierbach, in Ettenhausen (Aadorf), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--];
Arnold-Bütler, Regula, von Schlierbach und Auw, in Ettenhausen (Aadorf), mit Einzelprokura.