Rudolf Zumbach
domiciled in Wald, from Wald (ZH) Active mandates: Genossenschaft Regionales Skispringerzentrum Zürcher Oberland Connected persons: Thomas Kindlimann, Erich Woodtli, Thomas Hösli and more You can stay up to date through "Rudolf Zumbach", please log in or register free of charge.You are now following "Rudolf Zumbach"
Credit rating You can stay up to date through "Rudolf Zumbach", please log in or register free of charge.You are now following "Rudolf Zumbach"
|
Places where people with the name Rudolf Zumbach live
Sectors in which people with the name Rudolf Zumbach work
Sport services
Sport services
Private persons with the name Rudolf Zumbach
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Rudolf Zumbach
Publication number: 4895828, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sennereigenossenschaft Spittel, in Wald ZH, CH-020.5.901.404-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2004, S. 22, Publ. 2169252).
Firma neu:
Sennereigenossenschaft Spittel in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.09.2008 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honegger, Walter, von Rüti ZH, in Wald ZH, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumbach, Rudolf, von Wald ZH, in Wald ZH, Präsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Halbheer, Urs, von Wald ZH, in Wald ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfenninger, Hansjakob, von Wald ZH, in Wald ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zürcher Bauernverband (ZBV) (CH-020.6.000.571-0), in Zürich, Liquidatorin.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Regionales Skispringerzentrum Zürcher Oberland, in H i n w i l, c/o Ueli Lattmann, Sennhüttenstrasse 6, 8342 Wermetshausen, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.01.1999, 5.03.1999.
Zweck:
Erstellung und kostendeckender Betrieb eines Skispringerzentrums in Orn am Bachtel;
dieses soll hauptsächlich als Trainingsund Wettkampfstätte für den Skisprung-Sport, insbesondere aber für den regionalen und überregionalen Skispringernachwuchs dienen;
kann zu diesem Zweck Gesellschaften, Bau- und Benützerrechte sowie Grundstücke erwerben oder veräussern, Häuser erwerben, erstellen, mieten, verwalten, veräussern, vermieten oder betreiben und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Anteilscheine:
CHF 200.-.
Haftung/ Nachschusspflicht:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.
Pflichten:
Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu CHF 200.- zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Kündig, Jörg, von Hittnau und Gossau ZH, in Gossau ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lattmann, Ulrich, von Hütten, in Hinwil, Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Marti-Rohr, Silvia, von Brügglen und Zürich, in Wetzikon, Mitglied und Kassiererin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deboni, Emil, von Hinwil, in Hinwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Honegger, Walter, von Wald ZH, in Wald ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hösli, Fridolin, von Haslen, in Hinwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnyder , Ralf, von Vorderthal, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trachsler, Kurt, von Hinwil und Hittnau, in Hinwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zumbach, Rudolf, von Wald ZH, in Wald ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.