Mario Zoppe
domiciled in Emmen, from Kriens and Luzern Active mandates: 3d-prototyp GmbH in Liquidation, Bossard Finance AG and more Connected persons: Thomas Kraushaar, Tabea Vera Fernanda Bürgler, Daniel Bossard and more You can stay up to date through "Mario Zoppe", please log in or register free of charge.You are now following "Mario Zoppe"
Credit rating You can stay up to date through "Mario Zoppe", please log in or register free of charge.You are now following "Mario Zoppe"
|
Places where people with the name Mario Zoppe live
Sectors in which people with the name Mario Zoppe work
Other freelance work
Operation of other financial institutions
Trading with various goods
Other freelance work
Operation of other financial institutions
Trading with various goods
Private persons with the name Mario Zoppe
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Mario Zoppe
Publication number: HR02-1005580022, Commercial Registry Office Zurich, (20)
3d-prototyp GmbH, in Dietikon, CHE-130.441.303, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 17.09.2021, Publ. 1005293198).
Firma neu:
3d-prototyp GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.09.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zoppe, Mario, von Luzern, in Emmen, Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005293198, Commercial Registry Office Zurich, (20)
3d-prototyp GmbH, in Dietikon, CHE-130.441.303, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2019, Publ. 1004793132).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
rimarc ag (CHE-371.343.053), in Oberdorf (NW), Gesellschafterin, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Risi, Markus, von Buochs, in Oberdorf (NW), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zehnder, Stephan, von Zug, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossard Finance AG (CHE-403.665.907), in Zug, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Zoppe, Mario, von Luzern, in Emmen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Kraushaar, Thomas, von Obersiggenthal, in Zufikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004940583, Commercial Registry Office Zug, (170)
Bossard AG, in Zug, CHE-101.058.161, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2020, Publ. 1004820350).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Christoph, von Reiden und Dagmersellen, in Ebikon, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien];
Bürgler, Tabea, von Illgau, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eixler, Jürgen, von Winterthur, in Hünenberg, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien];
Ritter, Rolf, von Nürensdorf, in Steinhausen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zoppe, Mario, von Luzern, in Emmen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gonzalez Juez, Nathalie, von Fraubrunnen, in Zug, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.