Weijiong Zhang
domiciled in Shanghai, from Chin and Volksrepubliks Active mandates: CEIBS Switzerland AG, Friends of CEIBS Stiftung Connected persons: Frank Bournois, Robert Fred Straw, Dominique Vincent Jacques Luc Turpin and more You can stay up to date through "Weijiong Zhang", please log in or register free of charge.You are now following "Weijiong Zhang"
Credit rating You can stay up to date through "Weijiong Zhang", please log in or register free of charge.You are now following "Weijiong Zhang"
|
Places where people with the name Weijiong Zhang live
Sectors in which people with the name Weijiong Zhang work
Other services in education
Religious, political or secular associations
Other services in education
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Weijiong Zhang
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Weijiong Zhang
Publication number: HR02-1005907176, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Friends of CEIBS Stiftung, in Horgen, CHE-419.363.808, Stiftung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2023, Publ. 1005872523).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zhang, Weijiong, chinesischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005899457, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CEIBS Switzerland AG, in Horgen, CHE-274.816.107, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2021, Publ. 1005352773).
Statutenänderung:
24.11.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ding, Yuan, französischer Staatsangehöriger, in Bourg-en-Lavaux, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hong, Wang, chinesische Staatsangehörige, in Shanghai (CN), Präsidentin des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Turpin, Dominique Vincent Jacques Luc, von Lausanne, in Lausanne, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bournois, Frank, französischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jin, Hai, chinesischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Straw, Robert, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: amerikanischer Staatsangehöriger, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Xin, Katherine Rong, amerikanische Staatsangehörige, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Xin, Katherine, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zhang, Weijiong, chinesischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2409687, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Friends of CEIBS Stiftung (Friends of CEIBS Foundation) (Fondation Friends of CEIBS), in Horgen, CHE-419.363.808, c/o Lorange Institute of Business AG, Hirsackerstrasse 46, 8810 Horgen, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
30.09.2015.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt den Kulturaustausch zwischen China und Europa, insbesondere im Bildungswesen. Sie fördert die Forschung und Lehre im Management-Bereich und kann zu diesem Zweck Business Schools in der Schweiz und in Europa erwerben oder unterstützen. Die Stiftung bezweckt zudem die Unterstützung der China Europe International Business School (CEIBS), eine international hoch angesehene Wirtschaftshochschule mit Sitz in Shanghai. Die Stiftung kann jedes Rechtsgeschäft tätigen, das dem Stiftungszweck direkt oder indirekt dient. Die Stiftung ist nicht gewinnorientiert. Stiftungsrat von mindestens 3 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Ding, Yuan, französischer Staatsangehöriger, in Bourg-en-Lavaux, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Nueno Iniesta, Pedro, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zhang, Weijiong, chinesischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.