Andreas Zenger
domiciled in Unterseen, from Habkern Active mandates: Ritschard-Welker-Stiftung, AG für touristische Anlagen BO and more Connected persons: René Backer, Barbla Graf, Jürgen Ritschard and more You can stay up to date through "Andreas Zenger", please log in or register free of charge.You are now following "Andreas Zenger"
Credit rating You can stay up to date through "Andreas Zenger", please log in or register free of charge.You are now following "Andreas Zenger"
|
Places where people with the name Andreas Zenger live
Sectors in which people with the name Andreas Zenger work
Religious, political or secular associations
Other services: entertainment and recreation
Operation of campgrounds
Religious, political or secular associations
Other services: entertainment and recreation
Operation of campgrounds
Private persons with the name Andreas Zenger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Andreas Zenger
Publication number: HR02-1004705921, Commercial Registry Office Berne, (36)
Ritschard-Welker-Stiftung, in Unterseen, CHE-109.453.325, Stiftung (SHAB Nr. 152 vom 10.08.2015, S.0, Publ. 2313323).
Domizil neu:
c/o Andreas Zenger, Bohnerenstrasse 1, 3800 Unterseen.
Weitere Adressen:
[gestrichen: c/o Urs Ritschard, Einschlagstrasse 40, 3065 Bolligen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zenger, Andreas, von Habkern, in Unterseen, Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3668979, Commercial Registry Office Berne, (36)
AG für touristische Anlagen Brienzwiler, in Brienzwiler, CHE-100.468.467, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2010, Publ. 5503846).
Statutenänderung:
20.07.2017.
Firma neu:
AG für touristische Anlagen BO.
Sitz neu:
Unterseen.
Domizil neu:
Seestrasse 201, 3800 Unterseen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Erschliessung, die bauliche Ausgestaltung sowie die Nutzung von Grundstücken im Interesse des Tourismus. Sie kann solche Grundstücke selber bewirtschaften oder Mietern bzw. Pächtern zur touristischen Nutzung überlassen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, andere Unternehmungen erwerben oder sich an solchen beteiligen, Grundstücke mit anderer Zweckbestimmung erwerben, verwalten, belasten und veräussern und alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritschard, Jürgen, von Interlaken, in Unterseen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritschard-Jöhr, Urs, von Interlaken, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Zenger, Andreas, von Habkern, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zenger, Nicolas, von Habkern, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zenger, Evelyne, von Habkern, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2650915, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal (GBL), in Zürich, CHE-105.927.264, Genossenschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2011, Publ. 6220668).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Sandra, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Walter, von Zürich, in Bünzen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zenger, Andreas, von Habkern, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Martin, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
De Capitani, Rebecca, von Stäfa, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haag-Walthert, Dominic, von Frauenfeld, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüscher, Adolf, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stäger, Roman, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.3.927.906-5)].