Dr. Noboru Yamazaki
domiciled in Ushiku, from Japan Active mandates: InnoMedica Holding AG Connected persons: Urs Wälchli, Denis Bron, Peter Halbherr You can stay up to date through "Dr. Noboru Yamazaki", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Noboru Yamazaki"
Credit rating You can stay up to date through "Dr. Noboru Yamazaki", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Noboru Yamazaki"
|
Places where people with the name Noboru Yamazaki live
Sectors in which people with the name Noboru Yamazaki work
Operation of other financial institutions
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Noboru Yamazaki
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Noboru Yamazaki
Publication number: 1070973, Commercial Registry Office Zug, (170)
InnoMedica Holding AG, in Zug, CH-170.3.023.940-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 15.11.2012, Publ. 6933496).
Statutenänderung:
24.06.2013.
Aktienkapital neu:
CHF 1'054'100.00 [bisher: CHF 800'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'054'100.00 [bisher: CHF 800'000.00].
Aktien neu:
1'054'100 Inhaberaktien zu CHF 1.00. [bisher: 8000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.06.2013 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 28.06.2012 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.06.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. ].Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 24.06.2013 gemäss Sacheinlagevertrag vom 26.04.2013 200'000 Aktien der YAMAZAKI-DDS Co. Ltd, in Ushiku (JP), wofür 2'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherer, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hari-Nünlist, Dr. Jürg J., von Adelboden, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yamazaki, Dr. Noboru, japanischer Staatsangehöriger, in Ushiku (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Halbherr, Dr. Peter, von Birwinken und Zürich, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].