Cornelia Wüthrich
domiciled in Buchegg, from Trub Active mandates: Bargetzi Revisions AG, Bargetzi Treuhand AG Connected persons: Sandra Bargetzi, Daniel Müller, Kurt Bargetzi and more You can stay up to date through "Cornelia Wüthrich", please log in or register free of charge.You are now following "Cornelia Wüthrich"
Credit rating You can stay up to date through "Cornelia Wüthrich", please log in or register free of charge.You are now following "Cornelia Wüthrich"
|
|
Cornelia Wüthrich
domiciled in Seedorf BE, from Trubschachen Active mandates: BackAtelier 1862 GmbH Connected persons: Franziska Scheidegger-Affolter You can stay up to date through "Cornelia Wüthrich", please log in or register free of charge.You are now following "Cornelia Wüthrich"
Credit rating You can stay up to date through "Cornelia Wüthrich", please log in or register free of charge.You are now following "Cornelia Wüthrich"
|
|
Cornelia Wüthrich
domiciled in Winistorf, from Trub Active mandates: Tromco Protec GmbH, TROMCO SWISS AG and more Connected persons: Jürgen Meister, Jürgen Meister, Jürgen Meister and more You can stay up to date through "Cornelia Wüthrich", please log in or register free of charge.You are now following "Cornelia Wüthrich"
Credit rating You can stay up to date through "Cornelia Wüthrich", please log in or register free of charge.You are now following "Cornelia Wüthrich"
|
Places where people with the name Cornelia Wüthrich live
Sectors in which people with the name Cornelia Wüthrich work
Fiduciary services
Other services in education
Trading in consumer goods
Production of metal goods
Management of real estate portfolio properties
Facility management
Manufacturing of rubber and plastic products
Fiduciary services
Other services in education
Trading in consumer goods
Production of metal goods
Management of real estate portfolio properties
Facility management
Manufacturing of rubber and plastic products
Private persons with the name Cornelia Wüthrich
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Cornelia Wüthrich
Publication number: HR02-1005244056, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Tromco Protec GmbH, bisher in Seedorf (BE), CHE-355.773.952, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2011, Publ. 6172612).
Statutenänderung:
01.07.2021.
Sitz neu:
Etziken.
Domizil neu:
Industriestrasse 4, 4554 Etziken.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen durch Briefe oder durch E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biedermann-Altherr, Rosmarie, von Jens, in Studen BE, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biedermann, Hans Ulrich, genannt Hansueli, von Jens, in Studen (BE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Biedermann, Hansueli];
Meister, Jürgen, von Appenzell, in Utzenstorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Wüthrich, Cornelia, von Trub, in Drei Höfe, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005177431, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Biedermeister Holding AG, in Deitingen, CHE-363.271.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2021, Publ. 1005156310).
Statutenänderung:
05.05.2021.
Firma neu:
TROMCO SWISS AG.
Sitz neu:
Etziken.
Domizil neu:
Industriestrasse 4, 4554 Etziken.
Zweck neu:
Betrieb einer Stanz- und Prägetechnikunternehmung, Entwicklung, Herstellung und Handel (Import, Export) von bzw. mit hierzu dienenden Materialien und Produkten sowie Erwerb und Veräusserung diesbezüglicher immaterieller Güterrechte. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder durch E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meister, Jürgen, von Appenzell, in Utzenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Heimiswil];
Wüthrich, Cornelia, von Trub, in Drei Höfe, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005075017, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
TROMCO SWISS GmbH, bisher in Seedorf (BE), CHE-112.266.249, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2017, Publ. 3749555).
Statutenänderung:
08.01.2021.
Sitz neu:
Etziken.
Domizil neu:
Industriestrasse 4, 4554 Etziken.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen durch Briefe oder durch E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biedermann, Hansueli, von Jens, in Studen BE, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meister, Jürgen, von Appenzell, in Utzenstorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Heimiswil];
Wüthrich, Cornelia, von Trub, in Drei Höfe, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Einzelprokura [bisher: in Kriegstetten].