Claude Wüthrich
domiciled in Montagny-près-Yverdon, from Montagny-près-Yverdon Active mandates: Mirabaud & Cie SA Connected persons: Lara Aurore Mossière, Xavier Pralat, Thuy Dieu Sophie Nguyen Baudequin and more You can stay up to date through "Claude Wüthrich", please log in or register free of charge.You are now following "Claude Wüthrich"
Credit rating You can stay up to date through "Claude Wüthrich", please log in or register free of charge.You are now following "Claude Wüthrich"
|
Places where people with the name Claude Wüthrich live
Sectors in which people with the name Claude Wüthrich work
Operation of banks and credit institutions
Operation of banks and credit institutions
Private persons with the name Claude Wüthrich
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Claude Wüthrich
Publication number: HR02-1005499199, Commercial Registry Office Berne, (36)
Erguël Sports SA, à Saint-Imier, CHE-132.208.338, société anonyme (No. FOSC 170 du 02.09.2020, Publ. 1004969625).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Tanner, Patrick, de Lützelflüh, à St-Imier (Saint-Imier), président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Klopfenstein, Jean-Jacques Etienne, de Frutigen, à Corgémont, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président du conseil d'administration ou le vice-président du conseil d'administration;
Niederhauser, Andreas, de Bowil, à Renan BE, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président du conseil d'administration ou le vice-président du conseil d'administration;
Rimaz, René, de Ponthaux, à Sonceboz-Sombeval, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président du conseil d'administration ou le vice-président du conseil d'administration.
Inscription ou modification de personne(s):
Zimmermann, Olivier, de Buchegg, à St-Imier (Saint-Imier), président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Bessire, Denis, de Péry-La Heutte, à Corgémont, membre du conseil d'administration, avec avec signature collective à deux avec le président du conseil d'administration ou le vice-président du conseil d'administration;
Vaucher, Jean-Claude, de Val-de-Travers, à Renan BE, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président du conseil d'administration ou le vice-président du conseil d'administration;
Wüthrich, Claude Alain, de Eggiwil, à Sonceboz-Sombeval, membre du conseil d'administration, avec avec signature collective à deux avec le président du conseil d'administration ou le vice-président du conseil d'administration.
Publication number: HR02-1004883988, Commercial Registry Office Aargau, (400)
GCC Import AG, in Baden, CHE-227.963.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 06.04.2020, Publ. 1004866826).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Claude Stephan, von Trub, in Escholzmatt-Marbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004866826, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Golden Classic Cars AG, bisher in Romanshorn, CHE-227.963.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2018, Publ. 4369667).
Statutenänderung:
16.03.2020. 25.03.2020.
Firma neu:
GCC Import AG.
Sitz neu:
Baden.
Domizil neu:
c/o Paul Hofer, Bruggerstrasse 21, 5400 Baden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Claude Stephan, von Trub, in Escholzmatt-Marbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wettingen].