Christian Josef Heinrich Wittenhorst
domiciled in Zug, from Zug Active mandates: Progon Network Engineering - C. Wittenhorst Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Christian Josef Heinrich Wittenhorst", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Josef Heinrich Wittenhorst"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Josef Heinrich Wittenhorst", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Josef Heinrich Wittenhorst"
|
Places where people with the name Christian Josef Heinrich Wittenhorst live
Sectors in which people with the name Christian Josef Heinrich Wittenhorst work
IT services
IT services
Private persons with the name Christian Josef Heinrich Wittenhorst
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christian Josef Heinrich Wittenhorst
Publication number: HR02-1005844382, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SwissIX Internet Exchange, in Zürich, CHE-110.460.993, Verein (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2023, Publ. 1005687740).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wittenhorst, Christian Josef Heinrich, von Zug, in Zug, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cramer, Matthias, von Zürich, in Bülach, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grunder, Reto, von Dietikon, in Niederrohrdorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3650695, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SwissIX Internet Exchange, in Opfikon, CHE-110.460.993, Verein (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2016, Publ. 2901675).
Statutenänderung:
22.06.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hochuli, Roman, von Reitnau, in Urdorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kieber, Ulf, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittenhorst, Christian Josef Heinrich, von Zug, in Zug, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO AG (CHE-305.494.906), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Publication number: 2506577, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SwissIX Internet Exchange, in Opfikon, CHE-110.460.993, Verein (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2014, Publ. 1759437).
Statutenänderung:
10.04.2015. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bluntschli, Basile, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wellauer, Markus, von Amlikon-Bissegg, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kieber, Ulf, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cramer, Matthias, von Zürich, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Morier, Sébastian Joël, von Château-d'Oex, in Montreux, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittenhorst, Christian Josef Heinrich, von Zug, in Zug, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.