Shila Winter
domiciled in Calpe (ES), from Germany Active mandates: Nyland Consulting GmbH Connected persons: Ottmar Goller You can stay up to date through "Shila Winter", please log in or register free of charge.You are now following "Shila Winter"
Credit rating You can stay up to date through "Shila Winter", please log in or register free of charge.You are now following "Shila Winter"
|
Places where people with the name Shila Winter live
Sectors in which people with the name Shila Winter work
Advertising services
Advertising services
Private persons with the name Shila Winter
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Shila Winter
Publication number: HR02-1004961697, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Nyland Consulting GmbH, in Frauenfeld, CHE-113.542.481, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2020, Publ. 1004916674).
Statutenänderung:
17.08.2020.
Sitz neu:
Lengwil.
Domizil neu:
c/o RA lic. iur. Ottmar Goller, Kirchstrasse 10, 8574 Illighausen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Weitere Adresse: RA lic. iur. Ottmar Goller, Kirchstrasse 10, 8574 Illighausen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winter, Shila, deutsche Staatsangehörige, in Calpe (ES), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Publication number: 4198742, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Nyland Consulting GmbH, in Frauenfeld, CH-440.4.020.024-7, Beratung in allen Angelegenheiten der Werbung, Marketing und damit in Verbindung stehender Angelegenheiten, Produktion von Fernseh- und Kinofilmen, TV-Shows, Werbesendungen usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2007, S. 14, Publ. 3873836).
Statutenänderung:
7.11.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bender, Ralf Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Newcastle upon Tyne (UK), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winter, Shila, deutsche Staatsangehörige, in Calpe (ES), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--].
Publication number: 3873836, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Nyland Consulting GmbH, in Frauenfeld, CH-440.4.020.024-7, c/o Fürer Partner Advocaten, Rheinstrasse 16, 8501 Frauenfeld, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.03.2007.
Zweck:
Beratung in allen Angelegenheiten der Werbung, Marketing und damit in Verbindung stehender Angelegenheiten, Produktion von Fernseh- und Kinofilmen, TV-Shows, Werbesendungen und Dokumentationen für TV, Kino und Internetnutzung, sowie Handel und Vermittlung von Rechten an solchen Produktionen. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an ihnen zu beteiligen oder ihre Geschäftsführung zu übernehmen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bender, Ralf Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Newcastle upon Tyne (UK), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.--;
Winter, Shila, deutsche Staatsangehörige, in Calpe (ES), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Goller, Ottmar, deutscher Staatsangehöriger, in Illighausen (Lengwil), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.