Urs Ch. Willen
domiciled in Burgdorf, from Adelboden Active mandates: Urs Willen Beratung und Baurealisation GmbH in Liquidation, WS Projektmanagement GmbH and more Connected persons: Lilian Schönauer König, Lilian Schönauer König You can stay up to date through "Urs Ch. Willen", please log in or register free of charge.You are now following "Urs Ch. Willen"
Credit rating You can stay up to date through "Urs Ch. Willen", please log in or register free of charge.You are now following "Urs Ch. Willen"
|
Places where people with the name Urs Ch. Willen live
Sectors in which people with the name Urs Ch. Willen work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Urs Ch. Willen
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Urs Ch. Willen
Publication number: HR02-1006082774, Commercial Registry Office Berne, (36)
Urs Willen Beratung und Baurealisation GmbH, in Burgdorf, CHE-418.096.071, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2021, Publ. 1005253220).
Firma neu:
Urs Willen Beratung und Baurealisation GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.06.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willen-Ruchti, Sonja Veronika, von Adelboden und Rapperswil BE, in Burgdorf, Direktorin, mit Einzelunterschrift;
Schönauer, Lilian, von Kirchberg BE, in Burgdorf, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willen, Urs, von Adelboden, in Burgdorf, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1006052307, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Immobiliengesellschaft Ischernstrasse AG, in Zuchwil, CHE-102.407.962, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2022, Publ. 1005516407).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willen, Urs, von Adelboden, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004809915, Commercial Registry Office Berne, (36)
WS Projektmanagement GmbH, in Burgdorf, CHE-189.010.756, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2017, Publ. 3473455).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönauer, Lilian, von Kirchberg (BE), in Burgdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Willen, Urs, von Adelboden, in Burgdorf, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].