Sonam Wieland
domiciled in Basel, from Chur Active mandates: Alpha Ventures GmbH, Forward Advertising AG Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Sonam Wieland", please log in or register free of charge.You are now following "Sonam Wieland"
Credit rating You can stay up to date through "Sonam Wieland", please log in or register free of charge.You are now following "Sonam Wieland"
|
Places where people with the name Sonam Wieland live
Sectors in which people with the name Sonam Wieland work
Advertising services
Advertising services
Private persons with the name Sonam Wieland
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Sonam Wieland
Publication number: HR02-1005893128, Commercial Registry Office Zug, (170)
Forward Advertising Holding GmbH, bisher in Zürich, CHE-285.196.852, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2023, Publ. 1005693079).
Statutenänderung:
30.10.2023.
Firma neu:
Alpha Ventures GmbH.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Piller Treuhand AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Werbeagentur sowie den Erwerb, den Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, vertraglichen und finanziellen Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieland, Sonam, von Chur, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR02-1005693079, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Forward Advertising Holding GmbH, in Zürich, CHE-285.196.852, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2022, Publ. 1005413026).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caduff, Martin, von Ilanz/Glion, in Dübendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieland, Sonam, von Chur, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR01-1005413026, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Forward Advertising Holding GmbH, in Zürich, CHE-285.196.852, c/o Impact Hub Zürich AG, Sihlquai 131, 8005 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.01.2022.
Abspaltung:
die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Digital Marketing Holding AG, in Zürich (CHE-275.491.261). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 19.11.2021 Aktiven von CHF 342'049.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 55'200.00. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, den Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, vertraglichen und finanziellen Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 27.01.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Wieland, Sonam, von Chur, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Caduff, Martin, von Ilanz/Glion, in Dübendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.