Anthony Wernli
domiciled in Thal, from Thalheim (AG) Active mandates: we.ventures GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Anthony Wernli", please log in or register free of charge.You are now following "Anthony Wernli"
Credit rating You can stay up to date through "Anthony Wernli", please log in or register free of charge.You are now following "Anthony Wernli"
|
Places where people with the name Anthony Wernli live
Sectors in which people with the name Anthony Wernli work
Trading in consumer goods
Trading in consumer goods
Private persons with the name Anthony Wernli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Anthony Wernli
Publication number: 2132337, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
we.ventures GmbH, in Thal, CHE-227.890.115, c/o Anthony Wernli, Oberfeld 8, 9425 Thal, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.04.2015.
Zweck:
Handel mit und Verkauf von Waren aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 27.04.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Wernli, Anthony, von Thalheim AG, in Thal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 2295858, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Frontiers, bisher in Rheineck, Förderung von christlichen Gemeindegründungen usw. Verein (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2001, S. 4429).
Statutenänderung:
5.12.2003.
Name neu:
FRONTIERS.
Sitz neu:
Goldach.
Domizil neu:
c/o Andrea Zeberli, Untereggerstrasse 26, 9403 Goldach.
Zweck neu:
Ist Teil der internationalen Frontiers-Missionsbewegung, die, in Partnerschaft mit anderen, unter islamischen Volksgruppen christliche Gemeinden gründet und diese in die Selbständigkeit begleitet;
unterstützt, im Sinne der ganzheitlichen missionarischen Entwicklungsarbeit, Hilfsprojekte für diese, infolge Kriegen, Armut und Naturkatastrophen, notleidenden Volksgruppen.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, freiwillige Spenden und Gönnerbeiträge, Schenkungen und Legate [bisher: Mittel: Mittel: Mitgliederbeiträge, freiwillige Spenden und Gönnerbeiträge, Schenkungen und Legate sowie Aufnahme von Fremdkapital im Rahmen von vorhandenen Sicherheiten (Umfinanzierung).].
Organisation neu:
Hauptversammlung, Vorstand von 5 - 7 Mitgliedern und Kontrollstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wernli, Anthony, von Thalheim AG, in Rheineck, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Van Laake, Wilbert, niederländischer Staatsangehöriger, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lechner, Theophil genannt Theo, von Basel, in Rorschacherberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Robert, von Winterthur und Sigriswil, in Thal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehner, Beat, von Münchwilen TG, in Einsiedeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Frontiers, in R h e i n e c k , Förderung von christlichen Gemeindegründungen usw. Verein (SHAB Nr. 53 vom 19.03.1997, S. 1869).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giger, Nenna, von Gontenschwil, in Lutzenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gmür, Marco, von Amden, in Rorschach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, Anthony, von Thalheim AG, in Rheineck, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Schär, Paul Jakob, von Wyssachen, in Schönenwerd, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeberli, Andrea, von Uster und Hohentannen, in Goldach, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Jürg, von Trubschachen, in Hettlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Van Laake, Wilbert, niederländischer Staatsangehöriger, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lechner, Theophil genannt Theo, von Basel, in Rorschacherberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.